TCL显示科技(00334)董事会宣布,袁冰已辞任董事会主席、非执行董事、公司提名委员会主席及薪酬委员会成员职务;廖骞已获委任为主席、非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员,均自2017年1月1日起生效。
资料显示,廖骞,36岁,于2002年毕业于福州大学,获得经济学士学位,并于2006年毕业于云南大学,获得法律硕士学位。廖骞亦持有中国法律职业资格证书。
廖骞现为公司最终控股股东TCL集团(000100.SZ)的董事会秘书兼投资者关系委员会副主席。彼于2014年3月加入TCL集团公司担任董事会办公室主任。其后,于2014年4月获委任为TCL集团公司董事会秘书,以及于2014年12月获委任为TCL集团公司执行委员会成员等等。